600848:上海临港第十届董事会第一次会议决议公告
来源:自仪股份
摘要:上海临港控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海临港控股股份有限公司(以下简称“上海临港”
上海临港控股股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司(以下简称“上海临港”或“公司”)第十届董事会第一次会议于2018年10月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际参加表决董事9人,其中独立董事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定,会议以现场投票结合通讯表决方式审议通过了如下议案:
一、审议并通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》
鉴于公司2018年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十届董事会9名董事。依照公司章程的规定,本次会议选举袁国华先生担任第十届董事会董事长,选举张黎明先生、张四福先生共同担任副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于选举公司第十届董事会战略委员会成员的议案》
鉴于公司2018年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十届董事会9名董事。依照公司章程和相关法律法规的规定,本次会议选举袁国华先生担任董事会战略委员会主任委员,选举张黎明先生、张四福先生、丁桂康先生及芮明杰先生担任董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
三、审议并通过《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
鉴于公司2018年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十届董事会9名董事。依照公司章程和相关法律法规的规定,本次会议选举伍爱群先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员,选举董�a华先生、张天西先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
四、审议并通过《关于选举公司第十届董事会审计委员会成员的议案》
鉴于公司2018年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十届董事会9名董事。依照公司章程和相关法律法规的规定,本次会议选举张天西先生担任公司董事会审计委员会主任委员,选举杨菁女士、伍爱群先生担任公司董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
五、审议并通过《关于选举公司第十届董事会提名委员会成员的议案》
鉴于公司2018年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十届董事会9名董事。依照公司章程和相关法律法规的规定,本次会议选举芮明杰先生担任公司董事会提名委员会主任委员,选举袁国华先生、伍爱群先生担任公司董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
六、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名,公司拟继续聘任丁桂康先生为上海临港控股股份有限公司总裁,任期自本次董事会通过之日起三年。
独立董事发表了同意的独立意见。
相关人员简历详见附件。
此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起三年。
独立董事发表了同意的独立意见。
相关人员简历详见附件。
此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
八、审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总裁提名,公司拟继续聘任邓睿宗先生担任公司执行副总裁并兼任公司财务总监;拟继续聘任孙昂先生、朱俊先生、张勇先生、孙仓龙先生、刘德宏先生担任公司执行副总裁;拟继续聘任王春辉先生、许兴虎先生担任公司副总裁,任期均自本次董事会审议通过之日起三年。
独立董事发表了同意的独立意见。
相关人员简历详见附件。
此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
九、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司拟继续聘任谢忠铭先生担任公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起三年。
相关人员简历详见附件。
此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
十、审议并通过《关于变更独立董事薪酬的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关精神,结合公司目前实际情况,公司拟向第十届董事会独立董事按照每人每年12万元(税前)的标准提供津贴。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。
上海临港控股股份有限公司董事会
2018年10月27日
一、高级管理人员简历
(1)丁桂康,男,中共上海市委党校本科生,政工师,1962年10月出生,中国国籍,无境外居留权。1983年参加工作,1984年3月至1997年11月,历任上海新沪钢铁厂团委干事、副书记、书记,现代企业制度改革办常务副主任,总经理助理,副总经理。1997年12月至2001年11月,担任上海北岛置地有限公司副总经理。2001年11月至2003年4月,担任上海嘉创投资发展有限公司实业部总经理。2003年4月至2007年4月,担任上海同济房地产(集团)有限公司工程投资公司总经理。2007年4月至今,历任临港集团松江平台公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长、党委副书记等职。2014年12月至2015年9月,担任临港投资总经理。2015年9月至2017年3月担任上海临港副董事长,2015年9月起担任上海临港董事,2016年10月起担任上海临港总裁。
(2)陆雯,女,上海财经大学注册会计师专门化本科,上海财经大学会计硕士专业学位,中级经济师,中国注册会计师,1976年10月出生,中国国籍,无境外居留权。1999年参加工作,曾任普华永道会计师事务所审计经理。2005年5月至2008年7月,曾任上海临港国际物流发展有限公司财务经理,2008年7月至2010年12月,历任上海临港奉贤经济发展有限公司总经理助理、副总经理,2010年12月至
2015年9月起担任上海临港常务副总裁、董事会秘书。2016年10月起担任上海临港常务执行副总裁并兼任董事会秘书。
(3)邓睿宗,男,同济大学会计学专业大学本科毕业,中国注册会计师。1975年9月出生,中国国籍,无境外居留权。1998年8月参加工作,1998年8月至2005年5月任职大华会计事务所审计员、审计经理,2005年7月至2007年9月任职李宁体育上海有限公司财务报告经理,2007年9月至2015年10月历任上海临港经济发展(集团)有限公司资产财务部业务主管、总监助理和副总监。2015年12月起担任上海临港财务总监。2018年6月起担任上海临港执行副总裁。
(4)孙昂,男,华东师范大学企业管理硕士,经济师。1964年10月出生,中国国籍,无境外居留权。1985年参加工作,曾任上海航天局809研究所技术科兼团委书记,助理工程师。1989年5月加盟上海新兴技术开发区联合发展有限公司,历任所属新园大厦公关代表、新谷公司办公室主任兼生产部经理、新和物业公司总经理。2005年1月至2011年3月,担任临港泥城公司总经理。2011年3月至2016年5月,历任临港商建平台公司党委书记、董事长、总经理等职。2015年9月至2017年1月担任上海临港董事。2016年4月起担任上海临港执行副总裁。
(5)朱俊,男,江西财经大学经济学学士、法学学士,复旦大学经济学硕士,上海交通大学公共管理硕士,1975年1月出生,中国国
市宝山区发展和改革委员会主任助理、上海市宝山区顾村镇党委委员、副镇长、上海市宝山区经委党委委员、副主任、上海市发展和改革委员会地区与区域经济处(农村经济处)副处长。2015年6月至2016年5月,曾任上海临港经济发展(集团)有限公司投资管理部副总监。2016年5月至2016年12月,曾任上海临港经济发展(集团)有限公司投资管理部副总监、上海临港现代物流经济发展有限公司总经理、上海临港产业区港口发展有限公司总经理。2016年12月至2017年12月,担任上海自贸区联合发展有限公司总经理。2017年5月起,担任上海临港执行副总裁。
(6)张勇,男,南京政治学院上海分院经济学学士,1976年9月出生,中国国籍,无境外居留权。1998年参加工作,曾任上海工业对外贸易有限公司财务主管、上海工业投资(集团)有限公司财务主管。2005年4月至2011年10月,历任上海临港芦潮港经济发展有限公司财务经理、总经理助理。2011年10月至2015年7月,历任上海临港泥城经济发展有限公司副总经理、常务副总经理。2013年2月至2016年12月,曾任上海临港南汇新城经济发展有限公司副总经理、上海临港浦东新经济发展有限公司副总经理、上海临港科技创新城经济发展有限公司副总经理、上海临港浦东新经济发展有限公司总经理。2016年12月至今担任上海临港浦江国际科技城发展有限公司总经理。2017年5月起,担任上海临港执行副总裁。
集伟投资有限公司、上海珠江投资有限公司、上海外高桥房产开发公司。2003年11月至2007年12月,担任上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司工程部经理助理;2008年1月至2009年11月,担任上海张江集成电路产业区开发公司工程部副经理;2009年12月至2012年7月,任职于上海临港奉贤经济发展有限公司计划统计部;2012年8月至2014年9月,担任上海临港奉贤经济发展有限公司总经理助理;2014年10月至2016年12月,担任上海临港奉贤经济发展有限公司副总经理;2017年1月至2017年11月,担任上海临港科技创新城经济发展有限公司副总经理。2017年12月至今,担任上海自贸区联合发展有限公司总经理。2018年2月起担任上海临港执行副总裁。
(8)刘德宏,男,华东政法大学金融管理专业本科,会计师,1966年7月出生,中国国籍,无境外居留权。1986年7月参加工作,曾任职于上海工业锅炉厂。1997年9月至2001年3月,担任上海漕河泾开发区西区发展有限公司计划财务科成本主管;2001年4月至2002年1月,担任上海锦虹企业发展有限公司计划财务部外派财务经理;2002年2月至2005年5月,担任上海漕河泾开发区西区物业管理有限公司计划财务部外派财务经理;2005年6月至2005年8月,担任上海新谷商务管理有限公司计划财务部高级审计经理;2005年9月至2006年6月,担任上海亿威实业有限公司计划财务部外派财务经理;2006年7
团)有限公司资产财务部外派财务副经理、经理;2012年12月至2014年12月,担任上海临港松江科技城投资发展有限公司总经理助理、上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司总经理助理、上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司总经理助理、上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司总经理助理;2015年1月至2016年3月,担任松江平台公司(松江平台公司包括上海临港松江科技城投资发展有限公司、上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司、上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司、上海临港松江高科技发展有限公司、上海漕河泾开发区松江新城科技园区发展有限公司)副总经理;2016年4月至2017年10月,担任松江平台公司常务副总经理;2017年10月至今,担任松江平台公司总经理。2018年2月起担任上海临港执行副总裁。
(9)王春辉,男,华东政法大学法学学士,1975年10月出生,中国国籍,无境外居留权,具有律师执业资格证。2004年9月至2009年10月,任上海漕河泾开发区发展总公司党办、办公室法律事务;2009年10月至2012年1月,任上海漕河泾开发区发展总公司党办、办公室主任助理;2012年1月至2014年6月,任上海漕河泾开发区发展总公司战略发展部经理助理;2014年6月至2016年2月,任上海漕河泾开发区发展总公司战略发展部副经理;2016年2月至2016年12月,任上海临港控股股份有限公司董事会办公室主任、战略投资部副总监;
(10)许兴虎,男,上海外国语大学硕士研究生,会计师,1968年9月出生,中国国籍,无境外居留权。1990年参加工作,2004年7月至2008年7月,担任上海临港万祥经济发展有限公司财务部经理;2008年7月至2011年9月,担任上海临港经济发展(集团)有限公司土地管理部业务主管、总监助理;2011年9月至2013年1月,任职于上海临港书院经济发展有限公司;2013年1月至2014年3月历任上海临港再制造产业发展有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理;2014年3月至2016年12月,历任上海市工业区开发总公司(有限)总经理助理、副总经理;2017年1月起,担任上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司副总经理、上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司副总经理、华万国际物流(上海)有限公司副总经理。2018年6月起担任上海临港副总裁。
二、工作人员简历
(11)谢忠铭,男,1989年4月出生,中国国籍,无境外居留权。上海海洋大学经济学学士。曾任鹏起科技发展股份有限公司证券事务代表、上海网达软件股份有限公司证券事务代表。2017年6月加入上海临港控股股份有限公司,2017年12月起担任上海临港证券事务代表。谢忠铭先生于2015年1月参加上海证券交易所第五十八期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。
最新评论