TCL集团:关于公司董事、高级管理人员变动情况的公告
来源:TCL集团
摘要:证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2018-014 TCL集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变动情况的公告 TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整,不存在虚假记载、误导性陈述
证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2018-014
TCL集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员变动情况的公告
TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司第六届董事会董事变动
TCL集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事薄连明先
生的书面辞职申请,薄连明先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、总裁(president)职务。
薄连明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形,根据《公司法》及《公司章程》规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效,薄连明先生离职后将继续担任TCL集团顾问。
截至 2018年3月2日,本公司离任董事、高级管理人员薄连明先生持有公
司4,058,801股股份。
薄连明先生承诺在其离职后,在第六届董事会任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:
(一)每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;
(二)离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;
(三)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司将在其离任后 2 日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
公司董事会对薄连明先生担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责的工作高度认可,并对他为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
公司于第六届董事会第六次会议选举杜娟女士为董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满,并将以上事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、公司高级管理人员变动
为进一步推进“双+”转型战略与“国际化战略”双轮驱动,经公司 CEO
(首席执行官)李东生先生提名,公司于第六届董事会第六次会议聘任杜娟女士为公司首席运营官(COO)、聘任王成先生为公司高级副总裁,任期自2018年3月2日至本届董事会届满日止,提请董事会审议。
三、公司管理人员变动
根据工作需要,经公司CEO(首席执行官)李东生先生提议、公司执委会
研究同意,任命王轶先生为本公司副总裁,自2018年3月2日起生效,该管理
人员的变动不涉及本公司法定高级管理人员变动。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2018年3月2日
附:
杜娟女士简历:
杜娟,女,1970年5月生,毕业于中南财经大学投资系,长江商学院EMBA。
1991年7月至 1999年5月,建行惠州市分行工作。1999年5月加入TCL集
团,历任TCL集团结算中心总经理,财务公司总经理。2014年10月至今,任
TCL金融控股集团(广州)有限公司总裁。2016年7月至2018年2月,任TCL
集团副总裁。
王成先生简历:
王成先生,1974年11月生,1997年7月获黑龙江商学院经济学学士学位,
2005年12月获美国德州大学阿灵顿分校EMBA硕士学位。1997年7月至2005
年12月,任TCL多媒体销售公司人力资源部长;2006年1月至2006年9月,
任TCL多媒体TTE战略OEM业务中心欧洲渠道客户部副部长;2006年9月至
2015年5月,历任TCL多媒体越南分公司总经理、海外业务中心总经理及TCL
多媒体副总裁职务;2015年6月至2016年7月,任TCL集团人力资源总监;
2016年8月至今,任TCL多媒体供应链管理中心总经理;2017年1月至2017
年11月,任TCL多媒体首席运营官;2017年10月至今任TCL多媒体首席执
行官;2017年3月至今,任TCL集团副总裁。
截止本公告之日杜娟女士、王成先生未持有公司股份。除简历所披露的信息外,杜娟女士、王成先生外与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”, 杜娟女士、王成先生不属于“失信被执行人”。
王轶先生简历:
王轶先生,1977年生,1998年毕业于江西财经大学会计系,取得学士学位。
2008年,毕业于中欧国际工商学院,获得EMBA硕士学位。王轶先生曾于1999
年至2001 年,在美的集团压缩机事业部财务部先后从事成本会计、预算主管职
务;于2002年,调美的集团总部战略与投资经营管理部,担任企划投资经理;
2003年至2009年,调美的集团微波电器事业部,先后担任经营管理部部长、财
务管理部部长;2009 年至2012年,在双胞胎集团担任第一副总裁,分管财务、
人力资源、IT及法务工作。2013年9月加入TCL多媒体,历任TCL多媒体副总
裁、财务总监,现任TCL多媒体董事、经营管理委员会成员及首席财务官。
最新评论