方正电机:第六届董事会第一次会议决议公告
来源:方正电机
摘要:证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2018-014 浙江方正电机股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2018-014
浙江方正电机股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2018年1月26日以邮件、传真或专人送达形式发出,会议于2018年2月2日下午16:00以现场与通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:
一、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果审议通过了《关于选举公司
第六届董事会董事长议案》;
公司第六届董事会选举张敏先生为第六届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。张敏先生简历见2018年1月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2018-010)。
二、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会组成的议案》;
第六届董事会专门委员会委员如下:
1、战略委员会:张敏先生、蔡军彪先生、郑联明先生、冒晓建先生、翁伟文先生,其中主任委员为张敏先生;
2、审计委员会:董望先生、陈勇先生、毛凯军先生,其中主任委员为董望先生;
3、提名委员会:陈勇先生、冒晓建先生、郑联明先生,其中主任委员为陈勇先生;
4、薪酬与考核委员会:郑联明先生、陈勇先生、牟健先生,其中主任委员为郑联明先生。
三、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
经董事长张敏先生提名,公司第六届董事会决定聘任蔡军彪先生为公司总经理;聘任牟健先生为公司常务副总经理;聘任牟健先生为公司董事会秘书;聘任牟健先生兼任公司财务负责人。高级管理人员蔡军彪先生、牟健先生的简历见附件。
公司独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了独立意见,认为公司第六届董事会第一次会议聘任的总经理、常务副总经理、财务负责人及董事会秘书符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,没有发现《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;本人同意公司董事会聘任蔡军彪先生为公司总经理,聘任牟健先生为公司常务副总经理,聘任牟健先生为公司董事会秘书兼财务负责人。
牟健先生联系方式如下:
地址:浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号
邮编:323000
电话:0578-2171041
传真:0578-2276502
邮箱:jian.mou@fdm.com.cn
四、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果审议通过了《关于聘任舒琳
嫣女士为公司证券事务代表的议案》;
经董事会秘书牟健先生提名,聘任舒琳嫣女士为公司证券事务代表。任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。舒琳嫣女士简历见附件。
舒琳嫣女士联系方式如下:
地址:浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号
邮编:323000
电话:0578-2021217
传真:0578-2276502
邮箱:liny.shu@fdm.com.cn
特此公告!
浙江方正电机股份有限公司董事会
2018年2月2日
附件:
公司高级管理人员、证券事务代表简历:
蔡军彪,男,中国籍。历任安特精密机械(上海)有限公司质量工程师,上海延锋江森座椅有限公司机械零件厂质量部质量经理。现担任浙江方正电机股份有限公司总经理、董事。
截止本公告日,蔡军彪先生持有公司股份606,900股,占公司总股本的比例为
0.13%,蔡军彪先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系,蔡军彪先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
牟健,男,1980年8月出生,中国籍。中国注册会计师、英国特许公认会计师
(ACCA)。历任贵州正方会计师事务所项目经理、浙江东方会计师事务所经理、天健会计师事务所高级经理。现任浙江方正电机股份有限公司财务总监。
截止本公告日,牟健先生持有公司股份 476,850 股,占公司总股本的比例为
0.11%,牟健先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
舒琳嫣,女,1981年6月出生,大学本科学历,1999年7月参加工作。1999
年7月至今,先后任职于浙江方正电机股份有限公司办公室、工会、党支部、董事
会办公室工作,并于2014年7月参加了深圳证券交易所中小企业板董事会秘书培训
班取得董事会秘书资格证书。
截止本公告日,舒琳嫣女士持有公司股份 86,700 股,占公司总股本的比例为
0.02%,舒琳嫣女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
最新评论