600019:宝钢股份第六届董事会第十六次会议决议公告
来源:宝钢股份
摘要:宝山 钢铁股 份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)会议召开符合有
宝山钢铁股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)会议召开符合有关法律、法规情况
宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)《公司章程》第112条规
定:代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、
法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
根据戴志浩、诸骏生、黄钰昌、刘文波董事的提议,公司召开了本次董事会临时会议。
本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
(二)发出会议通知和材料的时间和方式
公司于2017年2月21日以书面和电子邮件方式发出召开董事
会的通知及会议资料。
(三)会议召开的时间、地点和方式
本次董事会会议以现场表决方式于2017年2月24日在上海召
开。
(四)董事出席会议的人数情况
本次董事会应出席董事11名,实际出席董事11名。
(五)会议的主持人和列席人员
本次会议由戴志浩董事长主持,公司监事会部分监事及部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过以下决议:
(一)批准《关于选举戴志浩先生为公司第六届董事会董事长的议案》
董事会选举戴志浩先生为公司第六届董事会董事长。
全体董事一致通过本议案。
(二)批准《关于调整执行董事及董事会专门委员会成员的议案》
董事会执行董事成员调整为:戴志浩、邹继新、张锦刚、诸骏生、赵昌旭;
董事会战略及风险管理委员会委员调整为:戴志浩、邹继新、张锦刚、诸骏生、赵昌旭、贝克伟、刘文波,其中戴志浩为委员会主任;
董事会审计委员会委员调整为:黄钰昌、夏大慰、李黎、邹继新、张克华,其中黄钰昌为委员会主任;
董事会薪酬与考核委员会委员调整为:夏大慰、黄钰昌、刘文波、李黎、张克华、贝克伟,其中夏大慰为委员会主任;
董事会提名委员会委员调整为:李黎、黄钰昌、刘文波、夏大慰、张克华、戴志浩,其中李黎为委员会主任。
全体董事一致通过本议案。
(三)批准《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会聘任邹继新先生为公司总经理,聘任刘安先生为公司副总经理,聘任吴一鸣女士为公司董事会秘书。由于吴一鸣女士尚未获得董事会秘书资格,公司指定财务总监、原董事会秘书吴琨宗先生代行董事会秘书的职责,待吴一鸣女士取得董事会秘书资格之后其再行董事会秘书职责。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2017年2月25日
附:
董事长简历
戴志浩先生
1963年6月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司董事长,高
级工程师。
戴先生具有丰富的钢铁企业生产、营销管理经验,以及资源贸易、金融管理经验。1983年8月加入宝钢,历任宝钢冷轧厂轧钢分厂厂长,宝钢国贸公司规划部副部长、浦东公司筹建组组长、钢材贸易一本部部长、钢贸公司经理,宝钢国贸总公司副总经理,上海宝钢集团公司总经理助理兼市场部销售处处长,宝山钢铁股份有限公司总经理助理,宝钢国际贸易有限公司总裁,宝山钢铁股份有限公司副总经理等职务。2007年11月至2013年7月任宝钢集团有限公司副总经理(期间兼任华宝投资有限公司董事长,2009年4月至2011年4月兼任本公司董事)。2010年3月至2016年5月兼任宝钢资源有限公司董事长(2010年8月至2016年5月兼任宝钢资源(国际)有限公司董事长)。2013年7月至2017年2月任宝山钢铁股份有限公司总经理。2013年8月起任宝山钢铁股份有限公司董事。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司董事长。
戴先生1983年7月毕业于上海交通大学,1996年8月获得美国
西弗吉尼亚大学经济学硕士学位。
高级管理人员简历
邹继新先生
1968年7月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司董事、总经
理,高级工程师。
邹先生在企业管理、钢铁生产制造管理等方面具有丰富经验。历任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长、总经理助理、副总经理,武汉钢铁(集团)公司党委常委、副总经理、武汉钢铁股份有限公司总经理,武汉钢铁股份有限公司第六、七届董事会董事。2016年10月起任中国宝武钢铁集团有限公司党委常委。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司董事、总经理。
邹先生1989年毕业于重庆科技学院,2004年获得美国俄亥俄大
学工商管理硕士学位。
刘安先生
1961年9月生,中国国籍,武汉钢铁(集团)公司副总经理,
宝山钢铁股份有限公司副总经理,教授级高级工程师。
刘先生在企业生产经营、钢铁制造业生产、规划发展管理方面具有丰富的经验。1983年8月加入宝钢,历任宝钢冷轧厂厂长,宁波宝新不锈钢有限公司总经理,不锈钢分公司总经理兼一钢公司总经理,宁波钢铁有限公司总经理、董事长,宝钢集团有限公司规划发展部总经理,宝钢集团总经理助理;2016年5月至2016年11月任宝钢集团总经理助理、钢铁及相关制造业发展中心总经理;2016年 8月至2017年2月任宝山钢铁股份有限公司董事。2016年11月起任武汉钢铁(集团)公司副总经理。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。
刘先生1983年毕业于北京钢铁学院,获学士学位。
吴一鸣 女士
1975年2月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司董事会秘书,
经济师。
吴一鸣女士在法律事务管理、财务管理、资产管理和公司治理等方面具有丰富的经验。1997年7月加入宝钢,曾任宝钢国际资产管理部法务高级主管、资产管理部副部长、部长,2008年7月至2010年7月任宝钢资源董事会秘书兼资产财务部部长,2010年7月至2012年7月任宝钢资源总经理助理、董事会秘书兼资产财务部部长,2010年9月起兼任宝钢资源(国际)总经理助理,2012年7月起任宝钢资源、宝钢资源(国际)副总经理。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书。
吴女士1997年毕业于复旦大学,2008年7月获美国斯坦福大学
管理学硕士学位。
最新评论