600020:中原高速第六届董事会第十六次会议决议公告
来源:中原高速
摘要:证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2019-004 优先股代码:360014 优先股简称:中原优1 公司债代码:143213 公司债简称:17豫高速 公司债代码:143495 公司债简称:18豫高01 公司债代码:14
证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2019-004
优先股代码:360014 优先股简称:中原优1
公司债代码:143213 公司债简称:17豫高速
公司债代码:143495 公司债简称:18豫高01
公司债代码:143560 公司债简称:18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
(一)河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2019年1月31日上午以通讯表决方式召开。
(二)会议通知及相关材料已于2019年1月25日以专人或传真、电子邮件方式发出。
(三)会议应出席董事9人,实际出席9人。
(四)会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
因工作调整,金雷先生向公司董事会提交辞职申请,申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、主任委员职务。与会董事一致推选马沉重先生为会议主持人,会议对通知中所列的全部事项进行了逐项表决。审议情况如下:
(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》规定,董事会选举马沉重先生为公司第六届董事会董事长,任期至公司第六届董事会届满。
公司董事会对金雷先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
因工作调整,马沉重先生向公司董事会提交辞职申请,申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》规定和董事长马沉重先生提名,同意聘任王铁军先生为公司总经理,任期至公司第六届董事会届满。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》规定和公司总经理王铁军先生提名,同意聘任冯可先生、郭伦远先生为公司副总经理;彭武华先生为公司总会计师;李长建先生为公司总经理助理。上述高级管理人员任期至公司第六届董事会届满。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会提名王铁军先生、冯可先生为董事候选人,任期至第六届董事会届满。上述董事候选人将提交公司股东大会以累积投票制选举产生。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
同意于2019年2月22日(星期五)上午9:30在郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司会议室,召开公司2019年第一次临时股东大会。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2019年2月1日
附件
个人简历
马沉重,男,1968年7月生,中共党员,本科学历,教授级高级工程师。1999年10月至2001年10月任河南省公路工程局二处副处长、总工程师;2001年10月至2004年3月任高发公司驻信项目公司副总工程师;2004年3月至2006年6月任高发公司驻信分公司副经理;2006年6月至2007年12月任高发公司路鑫项目(商周高速)董事长、总经理;2007年12月至2009年5月任高发公司商丘分公司经理、党委副书记;2009年5月至2010年4月任高发公司商丘分公司经理(副处);2010年4月至2013年3月任高发公司郑州分公司经理、党委副书记;2013年3月至2018年12月任公司董事、总经理、党委委员;2018年12月至2019年1月任公司董事、党委书记;2019年1月至今任公司董事长、党委书记。2015年12月至今任中原信托有限公司监事会主席。
王铁军,男,1977年10月生,中共党员,本科学历,经济师。2000年9月至2006年5月任高发公司人事劳动部副部长、驻信分公司副经理;2006年5月至2007年9月任高发公司人事劳动部副部长兼退休员工管理中心主任(正职待遇);2007年9月至2010年12月任高发公司南阳分公司经理、党总支副书记、禹登分公司经理、党总支副书记;2010年12月至2013年6月任高发公司禹登分公司经理、党总支副书记(副处);2013年6月至2018年7月任高发公司郑州分公司总经理、党委副书记;2018年7月至2019年1月任高发公司总经理、副董事长、党委副书记;2019年1月至今任公司总经理。
冯可,男,1971年4月生,中共党员,本科学历,经济师。1997年8月至2003年10月为高发公司郑州公司职员;2003年10月至2007年9月任高发公司路产管理部副部长、部长;2007年9月至2013年6月任高发公司潢川分公司经理、党总支书记、高发公司办公室主任、开封分公司经理、党总支委员、副书记、书记;2013年6月至2019年1月任高发公司总经理助理;2019年1月至今任公
司副总经理。
郭伦远,男,1963年12月生,中共党员,本科学历,高级工程师。1997年12月至2000年12月任河南省交通厅高速公路建设管理局开封分局副局长;2000年12月至2002年1月任高发公司开封分公司副经理;2002年1月至2004年3月任高发公司商开分公司副经理;2004年3月至2006年9月任河南高速通瑞养护公司总经理;2006年9月至2007年9月任高发公司驻信分公司副经理;2007年9月至2010年5月任高发公司信阳分公司党委书记;2010年5月至2013年6月任高发公司养护管理部部长;2013年6月至2017年9月任高发公司商丘分公司总经理、党委副书记;2017年9月至2019年1月任高发公司洛阳分公司总经理、党委副书记;2019年1月至今任公司副总经理。
彭武华,男,1972年1月生,中共党员,本科学历,会计师。1995年12月至2000年12月任河南省高速公路建设管理局洛阳分局会计、副科长;2000年12月至2007年9月任高发公司洛阳分公司财务科长、安新公司改建工程项目部财务处长、高发公司会计结算中心副主任;2007年9月至2013年6月任高发公司开通分公司副经理、湖南岳常公司董事、副总经理、财务总监、高发公司财务资产部副部长、部长、交通投资集团财务管理部一级职员;2013年6月至2014年8月任交通投资集团财务管理部副部长;2014年8月至2019年1月任河南高速房地产开发有限公司副处级干部;2019年1月至今任公司总会计师。
李长建,男,1962年4月生,中共党员,本科学历,高级经济师。2003年2月至2005年1月任公司路产管理部副经理;2005年1月至2006年5月任公司路产管理部经理、郑石分公司副总经理;2006年5月至2014年5月任郑州黄河公路大桥分公司总经理、党委副书记;2014年5月至2019年1月任郑新黄河大桥分公司总经理、党委副书记;2019年1月至今任公司总经理助理。
最新评论