高澜股份:第三届董事会第五次会议决议公告
来源:
摘要:证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2018-030 广州高澜节能技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会
证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2018-030
广州高澜节能技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长李琦先生召集,会议通知于2018年6月22日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2018年6月28日以通讯方式召开,采取通讯表决的方式进行表决。
3.本次董事会应到5人,出席5人。
4.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长李琦先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任吴文伟先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了同意意见,具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理吴文伟先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任:唐洪先生、关胜利先生为公司副总经理,梁清利先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了同意意见,具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司同意聘任廖翠女士为证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
上述人员简历详见附件。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
附件:任职人员简历
一、高级管理人员简历
1、吴文伟先生,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,EMBA。曾任职于湛江市坡头区环保局环境工程助理工程师、北京桑德环保集团项目经理及办事处负责人。2001年创立广州市高澜水技术有限公司,现任广州高澜节能技术股份有限公司董事、总经理兼广州智网信息技术有限公司执行董事、高澜节能技术美国有限责任公司执行董事。
吴文伟先生持有公司股份18,163,098股,占公司股份总数的15.14%,为公司实际控制人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人。
2、唐洪先生,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,金属腐蚀与防护专业。曾任广州广重企业集团公司副科长、广州市海珠区金穗达表面技术中心业务经理。2001年创立广州市高澜水技术有限公司,现任广州高澜节能技术股份有限公司副总经理兼岳阳高澜节能装备制造有限公司执行董事、总经理以及湖南高涵信息技术有限公司执行董事、总经理。
唐洪先生持有本公司股份4,284,668股,占公司股份总数的3.57%,为公司实际控制人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人。
3、关胜利先生,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,电机专业。1999年至2006年在顺特电气有限公司从事研发、技术支持和电力电子产品销售工作,2006年8月加入本公司,曾任高澜电气副总经理、公司营销总监。2016年10月起任本公司董事、副总经理。
关胜利先生持有本公司股份336,492股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,未被列为失信被执行人。
4、梁清利先生,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计师、高级经济师。曾任大唐国际发电股份有限公司广东分公司财务部主任。2011年加入本公司担任财务总监。
梁清利先生持有本公司股份1,191,791股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,未被列为失信被执行人。
二、证券事务代表简历
廖翠,女,1989年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年6月至今,担任公司投资者关系专员。于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日,廖翠女士未持有本公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
最新评论