*ST云网:第四届董事会2018年第一次临时会议决议公告
来源:*ST云网
摘要:证券代码:002306 证券简称:*ST云网 公告编号:2018-32 中科云网科技集团股份有限公司 第四届董事会2018年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
证券代码:002306 证券简称:*ST云网 公告编号:2018-32
中科云网科技集团股份有限公司
第四届董事会2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月2日在公司
召开2018年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后,经全体董事一致确认
同意,于3月2日16:00以现场结合通讯视频会议方式在公司会议室召开第四届董事
会2018年第一次临时会议。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,部分监事及全
体高级管理人员列席会议。经全体董事推荐,由董事王禹皓先生主持本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议经过现场及通讯方式有效表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》(同意票9票,反对
票0票,弃权票0票)。
根据《公司章程》的有关规定,董事会同意选举陆湘苓女士(简历详见附件)为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》(同意票9票,反
对票0票,弃权票0票)。
根据《公司章程》的有关规定,董事会同意选举王禹皓先生(简历详见附件)为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定,公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、内部控制委员会五个专门委员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
各委员会组成情况如下(简历详见附件):
董事会专门委员会 召集人 委员
战略委员会 陆湘苓 林立新、王禹皓
审计委员会 鲁亮升 王椿芳、王禹皓
提名委员会 林立新 王椿芳、陆湘苓
薪酬与考核委员会 王椿芳 林立新、王禹皓
内部控制委员会 王禹皓 季信陵、鲁亮升
4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票
0票)。
根据《公司章程》的相关规定,经与会董事研究、讨论,一致同意聘任王禹皓先生(简历详见附件)为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体上的《独立董事关于公司第四届董事会2018年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(同意票9票,反对票0票,
弃权票0票)。
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经与会董事研究、讨论,一致同意聘任荣春献先生为副总裁兼董事会秘书,高翔先生为副总裁,叶永春先生为财务总监,吕戟先生为审计负责人。上述高级管理人员任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体上的《独立董事关于公司第四届董事会2018年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
董事会秘书荣春献先生通讯方式:
联系地址:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层。邮编:100029 电话/
传真:010-88137895,邮箱:rongchunxian@126.com。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》(同意票9票,反对票0票,
弃权票0票)。
经董事会审议,同意聘任覃检先生(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
公司证券事务代表的联系地址:北京市朝阳区鼓楼外大街 23号龙德行大厦六层。
邮编:100029 电话/传真:010-88137895 邮箱:qinjian049@163.com。
三、备查文件
1、第四届董事会2018年第一次临时会议决议。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2018年3月3日
附件:
陆湘苓女士简历
陆湘苓女士,1994年生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,湖南理工大学音乐学院本科学历。2017年至今任岳阳市中湘实业有限公司办公室副主任。
陆湘苓女士未持有公司股份,公司控股股东、实际控制人孟凯先生曾对陆湘苓女士父亲陆镇林先生进行股东权利全权授权委托,除此之外,陆湘苓女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,陆湘苓女士不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王禹皓先生简历
王禹皓先生,1961年生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,研究生学历。王禹皓先生于2005年至2008年在武汉工业职业技术学院任党委书记;2008年至今担任武汉天开教育投资有限公司董事长。2015年7月至今任公司第三届董事会董事长兼总裁。
王禹皓先生未持有公司股份,王禹皓先生为公司控股股东孟凯先生的股东权利授权代表,除此之外,王禹皓先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王禹皓先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
季信陵先生简历:
季信陵先生,1953年生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外居留权,本科学历,2008年至今任岳阳市中湘实业有限公司副总经理。
季信陵先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,季信陵先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
林立新先生简历
林立新先生,1962年生,工学硕士,高级工程师,2007年9月至2010年1月任四川方向光电股份有限公司董事、总经理,2010年1月至2012年3月任北京华为朗新科技有限公司董事长、总经理,2013年1月至今任华丽家族股份有限公司董事长。
林立新先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,除2012年2月18日受深交所通报批评外,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,林立新先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
鲁亮升先生简历
鲁亮升先生,1951年生,汉族,中国国籍,无境外居留权,大学本科,会计学教授、注册会计师;曾任湖南财经高等专科学校党委副书记、常务副校长,湖南财政经济学院顾问,2013年10月至今任湖南投资集团股份有限公司独立董事,2018年1月至今任湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事。
鲁亮升先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,鲁亮升先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王椿芳先生简历
王椿芳先生,1943年生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,研究员,国家有突出贡献专家,享受国务院特殊津贴。原在中国人民解放军长期从事信息研究工作,2007年退休。曾任国家和军队安全职能部门技术顾问,为上海公务网、上海市科委、上海市保密局等单位安全专家组成员,先后荣获国家科学技术进步一等奖、二等奖,曾担任国家重点工程某项目负责人。2014年6月至今任公司第三届董事会独立董事。
王椿芳先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王椿芳先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
高级管理人员简历:
荣春献先生简历
荣春献先生,1980年生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学经济管理学院工商管理硕士。2009年9月至2011年7月,任中瑞信投资担保有限公司担保中心总经理;2011年8月至2014年12月,任红河锌联科技发展有限公司董事会秘书兼投融资总监;2015年8月至2016年5月,任北京领先创融网络科技有限公司副总裁,2016年6月20日至今任公司副总裁兼董事会秘书。
荣春献先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,荣春献先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
高翔先生简历
高翔先生,1969年生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级会计师、审计师、国际注册内部审计师。2005至2010年,任北京迪克森文教用品有限公司财务部经理;2010年4月至2013年8月,任北京中铁长龙新型复合材料有限公司财务总监;2013年8月进入公司工作,2014年12月至今任公司财务总监。
高翔先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,除2015年8月7日受深交所通报批评外,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,高翔先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
叶永春先生简历:
叶永春先生,1972年生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,注册会计师,2011年1月至2015年5月任北京鑫联环保科技有限公司云南地区财务负责人,2015年6月至2017年9月任钟祥白鹭新金属材料有限公司财务负责人,2017年9月至今任凤县凤源冶化有限公司财务负责人。
叶永春先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,叶永春先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吕戟先生简历:
吕戟先生,1969年生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008年至2010年,任上海宝钢普莱克斯实用气体有限公司财务部信用控制负责人;2010年至2014年6月,职业投资人;2014年7月至2014年10月任上海爱猫新媒体数据科技有限公司副总经理,2014年10月至今任公司审计负责人。
吕戟先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,吕戟先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
覃检先生简历:
覃检先生,1987年2月生,壮族,中国国籍,无境外居留权,大专学历,助理会
计师,2008年12月进入公司工作,2009年至2012年任公司高级质检员,2012年4
月至 2014年9月任审计部经理,2014年10月至2016年3月任公司董事会办公室秘
书、证券事务专员,2016年4月至今任公司证券事务代表。
覃检先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,覃检先生不是失信被执行人,覃检先生具备相关法规和规定要求的任职条件。
最新评论