600550:保变电气第六届董事会第四十三次会议决议公告
来源:保变电气
摘要:证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2018-012 债券代码:122083 债券简称:11天威债 保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载
证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2018-012
债券代码:122083 债券简称:11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1
月 19 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第四十三次会
议的通知,于2018年1月24日以通讯表决的方式召开了第六届董事
会第四十三次会议,公司9名董事全部参加了本次会议。本次会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决,通过了以下议案:
(一)《关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案》
公司第六届董事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会需进行换届选举。
公司第七届董事会由九名董事组成,经控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐,董事会提名委员会提名,公司董事在认真审阅了第七届董事会董事候选人的简历后,决定提名薛桓先生 、厉大成先生、赵军先生、孙伟先生、刘淑娟女士、何光盛先生、张双才先生、梁贵书先生、孙锋先生为第七届董事会董事候选人,其中张双
才先生、梁贵书先生、孙锋先生为独立董事候选人。公司第七
届董事会董事任期3年,自股东大会通过之日起生效。
1、提名薛桓先生为公司第七届董事会董事候选人(该项议案
同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
2、提名厉大成先生为公司第 七届董事会董事候选人(该项议
案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
3、提名赵军先生为公司第 七届董事会董事候选人(该项议案
同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
4、提名孙伟先生为公司第 七届董事会董事候选人(该项议案
同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
5、提名刘淑娟女士为公司第 七届董事会董事候选人(该项议
案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
6、提名何光盛先生为公司第七届董事会董事候选人(该项议
案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
7、提名张双才先生为公司第七届董事会独立董事候选人(该
项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
8、提名梁贵书先生为公司第七届董事会独立董事候选人(该
项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
9、提名孙锋先生为公司第七届董事会独立董事候选人(该项
议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
公司独立董事发表独立意见如下:
我们作为公司董事会独立董事,在审阅上述候选人的声明、履历等相关文件后,根据公司章程和独立董事制度的有关规定,基于独立董事的独立判断,一致认为:
1、提名薛桓、厉大成、赵军、孙伟、刘淑娟、何光盛为公司第七届董事会董事候选人,提名张双才、梁贵书、孙锋为公司第七届董事会独立董事候选人的相关程序符合《公司章程》的有关规定。
2、薛桓、厉大成、赵军、孙伟、刘淑娟、何光盛符合国家有关法律法规和《公司章程》中关于董事任职资格和条件的有关规定。
3、张双才、梁贵书、孙锋具有《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性。
4、同意将提名薛桓、厉大成、赵军、孙伟、刘淑娟、何光盛为公司第七届董事会董事候选人以及提名张双才、梁贵书、孙锋为公司第七届董事会独立董事候选人的议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,股东大
会在审议本议案时,实行累积投票制,即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
公司第七届董事会董事候选人简历附后,独立董事提名人声明和独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司第六届董事会董事在任期内勤勉尽责,为公司规范运作和发展发挥了重要作用。在此,公司对第六届董事会董事任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
(二)《关于调整向保定保菱变压器有限公司派出董事会成员的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
因工作需要,公司决定调整向保定保菱变压器有限公司(以下简称“保菱公司”)派出董事会成员:
保菱公司董事会原派出人员为王文超、杨杰、谭群,现调整为王文超、杨成伟、谭群。
(三)《关于公司组织机构调整的议案》(该项议案同意票9票,
反对票0票,弃权票0票)
为进一步提高企业运行效率,决定对组织机构进行调整:撤销供应链管理部,成立安全保卫部。
(四)《关于召开公司二�一八年第一次临时股东大会的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
鉴于本次及第六届董事会第四十二次会议审议的有关议案需
提交股东大会审议,决定召开公司二�一八年第一次临时股东大
会,具体事项详见同日披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 、《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限
公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2018年1月24日
附件:
保定天威保变电气股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
1、薛桓先生简历
薛桓,男, 1967年12月出生,研究生学历,高级工程师,中共
党员。2004年12月至2005年5月任贵州高峰石油机械股份有限公司
副总经理;2005年5月至2011年3月任贵州高峰石油机械股份有限
公司总经理;2011年3月至2013年9月任中国兵器装备集团有限公
司民品事业部副主任;2013年10月至2015年2月任天威集团党委书
记、董事、副总经理,保变电气副董事长。2015年2月至今任保变电
气董事长、党委书记。
2、厉大成先生简历
厉大成,男,1963年6月出生,研究生学历,研究员级高级工程
师,中共党员。2004年12月至今任中国兵器装备集团有限公司发展
计划部副主任;2010年9月至2015年2月任天威集团董事;2015年
2月至今任保变电气董事。
3、赵军先生简历
赵军,男,1961年4月出生,研究生学历,研究员级高级工程师,
中共党员。2003年3月至2004年4月任中国兵器装备集团公司经济
运营部处长;2004年4月至2004年12月任中国兵器装备集团公司董
事事务办公室处长;2004年12月至2007年7月任中国兵器装备集团
公司资本运营部处长;2007年7月至2011年5月任北京北机机电工
业有限责任公司总会计师;2011年5月至2013年10月任北京北机机
电工业有限责任公司董事会董事、党委书记、总会计师;2013年 10
月至2014年7 月任北京北机机电工业有限责任公司董事会董事、党
委书记;2014年7月至2016年9月任北京北机机电工业有限责任公
司董事会董事、党委书记、纪委书记、工会主席;2016月9至今任中
国兵器装备集团公司审计与风险部副主任。
4、孙伟先生简历
孙伟,男,1966年4月出生,研究生学历,研究员级高级工程师,
中共党员。1999年7月至2000年11月任中国兵器装备集团公司发展
计划部固定资产投资处副处长;2000年11月至2003年2月任中国兵
器装备集团公司发展计划部投资处副处长;2003年2月至2004年12
月任中国兵器装备集团公司发展计划部长远规划处处长;2004年 12
月至2006年3 月任中国兵器装备集团公司发展计划部计划处处长;
2006年3月至2008年1月任中国兵器装备集团公司发展计划部建设
处处长;2008年1月至2014年7月任中国兵器装备集团公司资本运
营部资产管理二处、资本运作处、资本处处长;2014年7月至今任中
国兵器装备集团公司资本运营部副巡视员兼资本处处长。
5、刘淑娟女士简历:
刘淑娟,女,1968年10月出生,研究生学历,高级工程师,中
共党员。2008年12月至2010年11月任保定保菱变压器有限公司党
委书记、总经理;2010年11月至2011年12月任天威保变副总经理;
2011年12月至2013年12月任保变电气总经理;2012年1月至2014
年1月任保变电气董事;2014年1月至2015年2月任天威集团副总
经理;2015年2月至今任保变电气公司董事、总经理。
6、何光盛先生简历
何光盛,男,1969年4月出生,本科学历,高级会计师,中共党
员。2009年7月至2014年9月任296厂董事、总会计师;2014年9
月至2015年2月任天威集团董事、总会计师;2014年12月至今任保
变电气董事;2015年2月至今任保变电气副总经理;2015年2月至
2015年12月代行董事会秘书职责;2015年12月至今任保变电气董
事会秘书。
7、张双才先生简历
张双才,男,1961年8 月出生,河北大学管理学博士,工商管理
博士后,民主建国会会员。现任河北大学管理学院教授,应用经济学博士生导师,会计学、企业管理专业硕士生导师。曾任保定市政协常委,河北省十一届人大代表。现为河北省十二届人大代表、中国成本研究会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员,民建中央经济委员会委员、省民建经济与金融委员会主任,博深工具股份有限公司、东旭光电科技股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司独立董事。2014年12月至今任保变电气独立董事。
8、梁贵书先生简历
梁贵书,男,1961年11月出生,华北电力大学博士。现任华北
电力大学教授、博士生导师、电力工程系电工教研室主任,全国电工术语标准化技术委员会委员、高等学校电路和信号系统教学与教材研究会常务理事和河北省电机工程学会电工理论与新技术专业委员会委员兼秘书;2014年12月至今任保变电气独立董事。
9、孙锋先生简历
孙锋,男,1979年11月出生,复旦大学会计学博士,南开大学
金融学硕士。2006年7月至2014年3月,就职于上交所上市公司监
管一部,先后负责上交所多家上市公司信息披露监管。2014年4月
至今,担任上海汉上资产管理合伙企业(有限合伙)执行合伙人。2014年 9 月至今担任上海康橙投资管理股份有限公司董事长、总经理;2014年6月至今任浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事;2015年4月至今任西藏康盛投资管理有限公司总经理;2014年12月至今任保变电气独立董事。
最新评论