恒锋信息:关于董事会换届选举的公告
来源:
摘要:证券代码:300605 证券简称:恒锋信息 公告编号:2018-004 恒锋信息科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份股份有限公司
证券代码:300605 证券简称:恒锋信息 公告编号:2018-004
恒锋信息科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期已满,为保证董事会的正常运行,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2018年1月5日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。
公司董事会提名魏晓曦女士、欧霖杰先生、陈芳女士、林健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历见附件),提名陈汉民先生、赵景文先生、邹涛先生为公司第二届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件)。
其中,独立董事候选人陈汉民、赵景文先生、邹涛先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述董事候选人需提交公司2018年
第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举产生7名董事(其中4名非独
立董事、3 名独立董事),共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员
任期自 2018年第一次临时股东大会选举通过之日起3年。为确保董事会的正常
运作,在新一届董事会董事就任前,公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第一届董事会非独立董事顾弘先生、邓艳华女士,在公司新一届董事会产生后,不再担任公司董事职务。截至本公告披露日,顾弘先生未持有公司股份,邓艳华女士未持有公司股份。公司及董事会对顾弘先生、邓艳华女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
公司第一届董事会独立董事李咏梅女士在公司新一届董事会产生后,不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日,李咏梅女士未持有公司股份。公司及董事会对李咏梅女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告!
恒锋信息科技股份有限公司董事会
2018年1月5日
附件:
一、非独立董事候选人简历
1、魏晓曦:女,中国国籍,无永久境外居留权,1968 年出生,研究生学历,
高级工程师,机电专业一级建造师(临时),信息系统集成高级项目经理。1989年8
月至1991年10月,在宁德地区电力公司调度室任调度员一职;1991年11月至
1994年8月,在福州威帆微机系统有限公司任职;1994年8月至2014年3月,
任恒锋电子执行董事兼总经理;2014年3月至2014年12月,任恒锋电子董事长;
2014年12月至今,任公司董事长。
魏晓曦女士持有公司股份28,027,569股,为公司控股股东、实际控制人,
为公司控股股东、实际控制欧霖杰之配偶。魏晓曦女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。
2、欧霖杰:男,中国国籍,无永久境外居留权,1968 年出生,本科学历,高
级工程师,机电专业一级建造师(临时),信息系统集成高级项目经理。1989年 8
月至1998年4月,任福建省林业勘察设计院工程师;1998年4月至2014年3月,
任恒锋电子副总经理;2013年3月至今任控股子公司微尚信息董事长;2014年
3月至2014年12月,任恒锋电子副董事长、总经理;2014年12月至今任公司副
董事长、总经理。 2017年12月至今任公司控股子公司微尚信息全资子公司福
州微尚为老科技有限公司经理、执行董事。
欧霖杰先生持有公司股份10,513,786股,为公司控股股东、实际控制人,
为公司控股股东、实际控制魏晓曦之配偶。欧霖杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。
3、陈芳:女,中国国籍,无永久境外居留权,1967 年出生,本科学历,
高级工程师,机电专业一级建造师(临时),信息系统集成高级项目经理。1989年8月至1991年2月,任邵武铜冶炼厂技术员;1991年2月至1994年4月,
任福建福贝塑胶有限公司技术员;1994年5月至2000年12月,任福建联运总
公司技术员;2001年1月至2014年12月,历任恒锋电子采购部经理、副总经理;
2014年12月至今,任公司副总经理兼董事会秘书,2015年1月至今,任公司董
事。
陈芳女士持有公司股份513,073股,与公司控股股东、实际控制人及其他持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系;陈芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。
4、林健:男,中国国籍,无永久境外居留权,1965 年出生,研究生学历。
1986年8月至2005年10月,任福州市审计局副主任科员;2005年11月至2009
年3月,任福州市海洋与渔业局副主任科员;2010年11月至今,任天津优势股
权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙人;2010年6月至今,任上海瑞势投资
中心(有限合伙)合伙人;2012年2月至今,任重庆鹏方交通科技股份有限公
司董事;2014年8月至今,任福建优势财富投资咨询有限公司执行董事兼总经
理;2014年10月至今,任福建藏雅斋艺术品投资有限公司执行董事兼总经理;
2014年12月至今, 任福建闽商投资管理有限公司总经理;2015年11月至今,
任福州驿动在线传媒股份有限公司董事;2015年3月至今任福建天成元秋实企
业管理顾问有限责任公司执行董事兼总经理;2012年6月至今任福州优势企业
管理有限公司董事兼总经理;2014年12月至今任公司董事。
林健先生持有公司股份2,566,896股,与公司控股股东、实际控制人及其他
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系;林健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。
二、非独立董事候选人简历
1、陈汉民:男,中国国籍,无永久境外居留权,1947 年出生,本科学历,
教授级高级工程师,国家注册电气工程师。1970年至1973年,任福建生产建设
兵团第四师设计连技术员;1973年8月至1987年12月,任福建省建筑设计研
究院技术人员、助理工程师;1987年12月至1992年7月,任福建省建筑设计
研究院工程师;1992年7月至1996年5月,任福建省建筑设计研究院高级工程
师、副所长;1996年5月至1999年5月,任福建省建筑设计研究院高级工程师、
副总工程师;1999年5月至2003年1月,任福建省建筑设计研究院教授级高级
工程师、副总工程师;2003年1月至2012年3月,任福建省建筑设计研究院教
授级高级工程师、总工程师;2012年3月至2017年9月,任福建省建筑设计研
究院教授级高级工程师、顾问总工程师;2017年9月至今,任福建省建筑设计
研究院有限公司高级工程师、顾问总工程师;2015年1月至今,任公司独立董
事。
陈汉民先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。
2、赵景文:男,中国国籍,无永久境外居留权,1972年出生,研究生学历,
副教授。2004年8月至2008年12月,先后任厦门大学管理学院会计系讲师、
副教授、硕士生导师;2009年1月至今,任厦门大学管理学院财务学系副教授、
硕士生导师;2015年1月至今,任公司独立董事。
赵景文先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。
3、邹涛:男,中国国籍,无永久境外居留权,1970 年出生,研究生学历。
1992年至1999年,就职于厦门卓越电脑有限公司;2002年至2009年,任厦门
东方伟业投资管理有限公司投资经理;2010年至2015年6月,任厦门弘信创业
工场投资管理集团有限公司投资经理,2015年6月至今任心平气和(厦门)文
化传媒有限公司执行董事。
邹涛先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。
最新评论