暴风集团:第二届董事会第四十五次会议决议公告
来源:暴风科技
摘要:证券代码:300431 证券简称:暴风集团 公告编号:2017-125 暴风集团股份有限公司 第二届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 暴风集团股份有
证券代码:300431 证券简称:暴风集团 公告编号:2017-125
暴风集团股份有限公司
第二届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十五次会议于2017年11月21日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开,会议通知于2017年11月15日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议:一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会将于近日届满,为顺利完成董事会的换届选举,根据《公司法》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名冯鑫先生、姜浩先生、崔天龙先生、赵军女士四人为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事任期自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历见附件。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第二届董事会非独立董事仍将按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
《关于董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,详见中国证监会指定的信息披露网站。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:
(1)提名冯鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人:
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
(2)提名姜浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人:
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
(3)提名崔天龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人:
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
(4)提名赵军女士为公司第三届董事会非独立董事候选人:
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制
选举。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会将于近日届满,为顺利完成董事会的换届选举,根据《公司法》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名柳纯录先生、张琳女士、罗义冰女士三人为公司第三届董事会独立董事候选人。上述人员简历见附件。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会独立董事就任前,公司第二届董事会独立董事仍将按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,详见中国证监会指定的信息披露网站。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:
(1)提名柳纯录先生为公司第三届董事会独立董事候选人:
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
(2)提名张琳女士为公司第三届董事会独立董事候选人:
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
(3)提名罗义冰女士为公司第三届董事会独立董事候选人:
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
独立董事候选人的资格在报请深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司2017年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。
三、审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年12月13日下午14:30召开2017年第三次临时股东大会,
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息
披露网站。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
暴风集团股份有限公司
董事会
2017年11月22日
附件一:非独立董事候选人简历
冯鑫,男,中国籍,无境外永久居留权,1972年10月出生,大学本科
学历,北京市石景山区政协委员。1989年至1993年,于合肥工业大学管理
工程系工业管理工程专业学习,获得本科学历。1993年8月至1995年6月,
就职于山西阳泉矿务局多种经营总公司;1999年3月至2004年5月,就职
于北京金山软件公司,历任销售经理、市场渠道部总监、毒霸事业部副总经
理;2004年7月至2005年7月,就职于雅虎中国工作,任个人软件事业部
总经理;2005年8月至2006年12月,创办北京酷热科技有限公司,任总
裁;2007年1月至今,创办北京暴风网际科技有限公司,后改制为北京暴
风科技股份有限公司,任董事长、总经理、首席执行官。
截至本公告披露日,冯鑫先生直接持有公司21.18%的股份,通过公司
职工持股合伙企业间接持有公司股权,其中持有天津融辉似锦企业管理合伙
企业(有限合伙)10.6590%股份;持有天津瑞丰利永企业管理合伙企业(有
限合伙)4.4934%股份;持有天津众翔宏泰企业管理合伙企业(有限合伙)
8.2675%股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《创
业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形;不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是
失信被执行人。
姜浩,男,中国籍,无境外永久居留权,1973年出生,硕士学历,1999
年至2000年,于伦敦政治经济学院财会金融专业学习,获得硕士学历。2000
年至2007年就职于朗讯科技大中国区任财务总监一职;2007年至2009年
就职于AES北亚区任CFO;2009年至2011年就职于海尔美国任CFO;2011
年至2015年就职于亚萍合莱亚太区任财务总监;2015年至2017年就职于
亚信集团任CFO;2017年8月至今,担任本公司首席财务官。
截至本公告披露日,姜浩先生未持有公司股份。姜浩先生与公司控股股
东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形,不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所
规定的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形;不是失信被执行人。
崔天龙,男,中国籍,无境外永久居留权,1981年出生,大学本科学
历。2000年9月至2004年7月,于黑龙江大学工商管理专业学习,获工商
管理学士学位;2004年12月至2007年1月,就职于北京高维视讯科技有
限公司,任产品经理职务;2007年2月至2008年8月,就职于北京点通视
界信息技术有限公司,任产品总监职务;2008年9月至2014年4月,就职
于本公司,历任产品经理、产品总监、副总经理职务。2014年4月至2017
年8月任公司副总经理;2014年4月至今任公司董事。
截至本公告披露日,崔天龙先生直接持有公司股份2,611,397股,通过
公司职工持股合伙企业间接持有公司股权,即持有天津瑞丰利永企业管理合
伙企业(有限合伙)19.4718%股份。崔天龙先生与公司控股股东、实际控制
人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在
《创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形;
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不
是失信被执行人。
赵军,女,中国籍,无境外永久居留权,1981年出生,硕士研究生学
历。1999年至2003年,于华中科技大学学习获得本科学历。2003年至2006
年,于北京科技大学学习获得工学硕士学历。2017年于中欧国际工商学院
获得工商管理硕士学位。2006年4月至2010年9月,就职于亿览在线股份
有限公司产品经理,高级产品经理;2010年10月至今,就职于本公司,历
任暴风影音PC产品总监,暴风无线业务产品总监职务;2013年10月至2016
年9月,任本公司副总经理职务;2016年9月至今,任本公司董事。
截至本公告披露日,赵军女士直接持有公司股份590,490股,通过公司
职工持股合伙企业间接持有公司股权,其中持有天津融辉似锦企业管理合伙
企业(有限合伙)1.6181%股份;持有天津瑞丰利永企业管理合伙企业(有
限合伙)2.5143%股份。赵军女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有
公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《创业板上市
公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形;不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执
行人。
附件二:独立董事候选人简历
柳纯录,男,1946年出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士学历。
1978年至1988年于北京大学计算机科学技术系历任讲师、副教授;1988
年至1998年于电子工业部历任副处长、处长、副司长;1998年至2000年
于信息产业部计算机与微电子发展研究中心担任副主任;2000年至2005年
于中国电子信息产业发展研究院担任副院长、总工程师;2005年至2017年
于工业和信息化部电子科学技术委员会担任副秘书长。
截至本公告披露日,柳纯录先生未持有公司股份。柳纯录先生与公司控
股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形,不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3
条所规定的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形;不是失信被执行人。
张琳,女,1951年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。1982
年6月至1993年1月,就职于北京市机电研究院计算机室;1993年2月至
2007年11月就职于北京市经委经济技术市场发展中心;2000年2月至2011
年12月,就职于北京软件行业协会,历任副秘书长及顾问。2000年12月
获得高级工程师(电子技术)职称。2014年4月至今,在本公司担任独立
董事职务。
截至本公告披露日,张琳女士未持有公司股份。张琳女士与公司控股股
东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形,不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所
规定的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形;不是失信被执行人。
罗义冰,女,1948年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。
1971年11月至1978年5月在成都市煤炭工业管理局历任会计、主办会计
及财务负责人;1978年5月至1989年10日在广东省湛江南海西部石油公
司(中海油)担任行政管理部财务副科长、会计师;1989年10月至1994
年5月任广东省湛江市霞山区政府经济委员会副主任科员、会计师;1994
年5月至2000年12月任广东省湛江市霞山区会计师事务所所长、法人代表,
取得中国注册会计师资格;2000年12月至2005年5月任广东省湛江天力
会计师事务所法人代表、所长;2005年5月至今为湛江市律德会计师事务
所有限公司副所长。2014年12月至今任本公司独立董事。
截至本公告披露日,罗义冰女士未持有公司股份。罗义冰女士与公司控
股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形,不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3
条所规定的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形;不是失信被执行人。
最新评论