科佳商业:董事、监事、高级管理人员换届选举公告
来源:
摘要:证券代码:835944 证券简称:科佳商业 主办券商:方正证券 湖南科佳商业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
证券代码:835944 证券简称:科佳商业 主办券商:方正证券
湖南科佳商业股份有限公司
董事、监事、高级管理人员换届选举公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2017年第
三次临时股东大会于2017年11月20日审议并通过:
选举窦晓昆、黄耀飞、罗雷、尹恒、余波为公司第二届董事会非独立董事,任期为三年,任期期限自2017年11月20日起至2020年11月19日止。
选举陈沛蓉、封马刚为公司第二届监事会非职工代表监事,任期三年,任期期限自2017年11月20日起至2020年11月19日止。 本次会议召开15日前以书面及通讯方式通知全体股东,实际到会股东6人,持有公司股份26,000,000股,占股份总数的86.67%,会议由窦晓昆主持。
以上决议表决情况为:
同意股数 26,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2017年第
一次职工大会于2017年11月7日审议并通过:
选举丰艳担任第二届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,任期期限自2017年11月20日起至2020年11月19日止。
本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工,会议应出席职工
19人,实际到会职工19人,会议由邹凯主持。
以上决议表决情况为:同意票19票,反对票0票,弃权票0票。
3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2017年第
二届董事会第一次会议于2017年11月20日审议并通过:
(1)选举尹恒为公司第二届董事会董事长,任期三年,任期期限自2017年11月20日起至2020年11月19日止。
(2)聘任窦晓昆为公司总经理,任期三年,任期期限自2017年
11月20日起至2020年11月19日止。
(3)聘任梁巍为董事会秘书,任期三年,任期期限自2017年11
月20日起至2020年11月19日止。
(4)聘任游芳为公司财务总监,任期三年,任期期限自2017年
11月20日起至2020年11月19日止。
本次会议召开当日以通讯方式通知全体董事,应出席本次董事会会议的董事人数5人,实际到会董事5人,缺席本次董事会会议人数0人。
以上决议表决情况为:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2017年11月20日审议并通过:
选举丰艳为公司第二届监事会主席,任期三年,任期期限自2017
年11月20日起至2020年11月19日止。
本次会议召开当日以通讯方式通知全体监事,应出席本次监事会会议的监事人数3人,实际到会监事3人,缺席本次监事会会议人数0人。
以上决议表决情况为:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事长尹恒持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命董事、总经理窦晓昆持有公司股份1,787,500股,占公司
股本的5.96%。
该任命董事黄耀飞持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命董事罗雷持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命董事余波持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命监事会主席丰艳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命监事陈沛蓉持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命监事封马刚持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命董事会秘书梁巍持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命财务总监游芳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
董事兼总经理窦晓昆、董事罗雷、监事会主席丰艳、监事陈沛蓉均为原第一届董事、监事,上述人员简历详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公开转让说明书》中相关章节及相关董事、监事、高级管理人员变动公告。
新任董事黄耀飞、尹恒、余波、新任监事封马刚及新任高级管理人员董事会秘书梁巍、财务总监游芳的简历如下:
黄耀飞,女,1982年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历。2004 年至2009年在湖南新龙超市管理有限公司任行政专
员,2011年4月至2014年3月在湖南数位时代投资管理有限公司任
行政部主管,2014年 4月至今担任湖南湖南科佳商业股份有限公司
行政部经理。
尹恒,男,1981年 10月生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历。2003年5月-2005年3月在桃江县水利局任工程管理员,
2005年4月至2010年4月在阿尔法集团任投资部南区负责人,2011
年5月至2014年12月在深圳德福基金管理有限公司任总经理,2015
年1月至今在湖南中泓晟世投资管理有限公司任总经理。
余波,男,1972年 2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历。1993年12月至1997年10月在中国人民解放军总装备部服
役,1998月1年至2002年12月在湖南电广传媒股份有限公司业务
二部任业务员,2003年1月至2011年12月在湖南泰尔制药股份有
限公司媒介部任部长,2013年 1月至今在湖南中泓晟世投资管理有
限公司战略投资部任高级合伙人。
封马刚,男,1990年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,
中专学历。2008年2月至2009年9月于湖南衡阳特变电工任压套专
员;2009年10月至2010年8月于邵阳市承包水电安装。2010年9
月至2014年12月于湖南数位时代投资管理有限公司任工程专员,工
程主管;2015年1月至今于湖南科佳商业股份有限公司任工程主管。
梁巍,男,1988年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历。2010年10月至2011年11月在天津隆生物流有限公司任市
场部经理,2014年11月至2015年5月在天津市信息基础设施投资
有限公司任项目经理,2015年6月至2016年9月在西藏睦信资产管
理有限公司任董事,2016年10月至今在湖南中泓晟世投资管理有限
公司任项目总监。
游芳,女,1974年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历。1996年1月至2002年2月在长沙散热器厂财务科任成本会
计,2005年1月-2009年8月在长沙文象环保科技有限公司任财务经
理,2009年09月至2017年10月在湖南科佳投资管理有限公司任职
财务总监。
根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施
联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94 号)的要求,
公司对上述所有被任免董事、监事、聘任的高级管理人员是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查,截至本公告日,上述所有被任免董事、监事、聘任的高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
因公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的要求,重新选举产生新一届董事会和监事会,并聘任高级管理人员。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,对公司董事会、 监事会正常运营不会构成不利影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次董事、监事、高级管理人员的任职属正常的换届工作,符合公司正常发展的要求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)《湖南科佳商业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决
议》;
(二)《湖南科佳商业股份有限公司2017年第一次职工大会决议》;
(三)《湖南科佳商业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;(四)《湖南科佳商业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
湖南科佳商业股份有限公司
董事会
2017年11月21日
最新评论