深圳机场:第七届董事会第一次会议决议公告
来源:深圳机场
摘要:证券代码: 000089 证券简称: 深圳机场 公告编号:2017-040 深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第七届董
证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2017-040
深圳市机场股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第一次会议通知提前十天书面送达各位董事,会议于
2017年8月30日16:00在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室召
开。会议应到董事9人,实到8人,其中独立董事3人。董事长罗育德、董事陈
金祖、陈繁华、徐燕、张立轩和独立董事黄亚英、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议(董事陈敏生因公未能出席本次会议,特委托董事陈金祖代为出席并就本次会议的议题行使表决权)。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
监事3人、高管6人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案:
1、关于选举罗育德董事为公司第七届董事会董事长的议案;(简历附后) 本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
2、关于聘任陈繁华先生担任公司总经理的议案;(简历附后)
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
3、关于聘任秦长生先生担任公司副总经理兼任公司财务负责人的议案;(简历附后)
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
4、关于聘任沈坚先生担任公司副总经理的议案;(简历附后)
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
5、关于聘任应学民先生担任公司副总经理的议案;(简历附后)
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
6、关于聘任黄文奕先生担任公司副总经理的议案;(简历附后)
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
7、关于聘任孙郑岭先生担任公司董事会秘书的议案;(简历附后)
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
8、关于聘任史晓梅女士担任公司计划财务部总经理的议案;(简历附后) 本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
9、关于聘任孙红琪女士担任公司审计法律部副总经理的议案;(简历附后) 本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
10、关于审议第七届董事会战略委员会委员名单的议案;
本次会议选举罗育德董事长,陈金祖、陈敏生董事,黄亚英独立董事为公司第七届董事会战略委员会委员。罗育德董事长为战略委员会召集人。
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
11、关于审议第七届董事会提名委员会委员名单的议案;
本次会议选举黄亚英、沈维涛独立董事,陈繁华董事为公司第七届董事会提名委员会委员。黄亚英独立董事为提名委员会召集人。
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
12、关于审议第七届董事会审计与风险管理委员会委员名单的议案;
本次会议选举沈维涛、赵波独立董事,张立轩董事为公司第七届董事会审计与风险管理委员会成员,沈维涛独立董事为审计与风险管理委员会召集人。
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
13、关于审议第七届董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案;
本次会议选举赵波、黄亚英独立董事,徐燕董事为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。赵波独立董事为薪酬与考核委员会召集人。
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
14、关于签订《2017年经营目标责任书》的议案。
为确保2017年度各项任务顺利实施,并完善对经营者的激励与约束机制,
明确责任方的经营责任和目标,确保国有资产的保值增值,董事会制订了年度经营目标并与高级管理人员签订经营目标责任书。
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二�一七年八月三十日
附:简历
罗育德:男,1971 年出生,中共党员,研究生学历,未持有本公司股份,未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司控股股东-深圳市机场(集团)有限公司董事长、党委书记,与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。
主要工作经历:
1992年2月至1994年11月任深圳市南山区政法委员会干部;1994年11月至1998年
9月任深圳市南山区粤海街道团委副书记(副科级)、区政协委员;1998年9月至2002年6
月任共青团深圳市南山区委副书记;2002年6月至2006年10月任共青团深圳市南山区委
书记、区直属机关工委青年委员、区委候补委员,区政府副区长人选、党组成员;2006年
10月至2013年6月任深圳市南山区政府副区长、党组成员,兼区社会工作委员会副主任;
2013年6月至2016年5月任深圳市南山区委常委,区政府副区长、党组副书记,市前海深
港现代服务业合作区管理局(前海湾保税港区管理局)副局长、党组成员;2015年7月至
2016年5月兼任中国(广东)自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会副主任、党组
成员;2016年5月至9月任深圳市机场(集团)有限公司董事、总经理、党委副书记;2016
年9月至今任深圳市机场(集团)有限公司董事长、党委书记;2016年11月起任本公司董
事长。
陈繁华:男,1966 年出生,中共党员,本科学历,工程师,未持有本公司股份,未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司董事兼总经理,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历:
1988年7月至1996年3月任深圳机场公司指挥中心指挥员、主任助理;1996年3月至
1998年2月任深圳机场(集团)公司生产运行总部办公室副主任、代主任;1998年2月至
2004年4月任深圳机场(集团)公司指挥中心副主任、服务质量办主任;2004年4月至2005
年7月任深圳机场股份公司旅客服务部经理;2005年7月至2007年8月任深圳机场(集团)
有限公司办公室主任;2007年8月至2010年12月任本公司党委副书记、纪委书记;2010
年12月起任本公司董事兼总经理。
秦长生:男,1960 年出生,中共党员,本科学历,经济学学士,高级会计师、注册会
计师,未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现任公司副总经理兼财务负责人,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历:
1982年8月至1984年11月任湖北黄石市财贸学校教师;1984年11月至1987年9月
任湖北黄石市财政局专管员;1987年10月至1996年10月任财政部驻黄石中央企业组驻厂
员、副科级驻厂员、副组长(主持工作);1996年12月至2005年3月历任深圳市中浩集团
董事、财务总监,深圳市医药生产供应总公司财务总监,深圳一致药业股份有限公司董事、财务总监,深圳市航运总公司财务总监;2005年3月至2010年12月任深圳市机场(集团)有限公司董事、财务总监;2006年5月至2014年3月任本公司董事;2010年12月至今任本公司副总经理兼财务负责人。
沈坚:男,1966年出生,研究生学历。未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历:
1987年7月至1991年8月历任民航江西省局调度员、助理员;1991年8月至1993年
4月深圳机场公司指挥中心指挥员、售票处经理助理;1993年4月至1995年4月任深圳机
场国际航空销售代理公司总经理助理;1995年4月至1995年9月任深圳机场集团公司安全
生产部副科长;1995年9月至1999年2月任深圳机场航空货运公司国际部副经理、市场部
经理;1999年3月至2001年3月任深圳机场国际航空销售代理公司总经理;2001年4月至
2002年10月深圳正一广告公司任董事兼副总经理;2002年11月至2004年4月任深圳机场
物流筹建领导小组本公司代表兼办公室副主任;2004年4月至2009年3月任深圳市机场(集
团)有限公司物业管理部副经理、后勤管理部部长、综合管理部部长;2009年3月至2011
年2月任本公司资产管理部部长;2011年2月至2011年10月任深圳市机场(集团)有限
公司物业管理公司总经理;2011年10月至2014年2月任本公司航站区管理部总经理,其
中2012年11月至2014年2月兼任本公司航站区管理部党支部书记,2014年2月至2015
年10月任本公司副总经理;2015年11月至2017年8月任本公司监事会主席。
应学民:男,1965 年出生,硕士研究生,未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司副总经理兼机场运行指挥中心总经理,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历:
1986年7月至1991年12月,任民航华东管理局调度室管制员;1991年12月至2004
年10月,历任深圳机场公司指挥中心指挥员、主任助理、安全生产部安全生产科科长、安
全督察部副经理(2001年9月起主持工作);其中,2003年8月至2004年10月于加拿大康
考蒂娅大学航空管理专业进修MBA;2004年11月至2007年6月历任深圳市机场(集团)有
限公司民航规划发展部副部长、投资发展部副部长、党群工作部副部长(主持工作)、党群工作部部长;2007年6月至2011年3月任本公司航空业务部部长;2011年3月至2015年7月任本公司地面服务公司总经理;2015年7月至2015年10月任本公司机场运行指挥中心总经理兼飞行区管理部总经理;2015年10月至今任本公司副总经理兼机场运行指挥中心总经理。
黄文奕:男,1962 年出生,本科学历,未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司副总经理,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历:
1983年7月至1984年6月在广州白云机场工作;1984年6月至1991年8月任民航汕
头机场机务队队长;1991年8月至2004年10月任深圳机场公司机务维修车间副主任(副
科)、机务生产科科长、机务工程部经理助理、外场维修车间主任;2004年10月至2006年
1月任深圳市机场(集团)有限公司安督部值班经理助理;2006年1月至2007年6月在本
公司值班经理室工作;2007年6月至2009年10月任本公司机务工程部副经理;2009年10
月至2011年3月任本公司机坪服务部副经理;2011年3月至6月任深圳市机场地面服务公
司副总经理;2011年6月至2012年11月任本公司安全督察部副部长兼运行标准部副部长;
2012年11月至2014年8月任本公司航空护卫站副站长、站长兼党总支书记;2014年8月
至2015年7月任本公司航空护卫站站长;2015年7月至2015年10月任本公司地面服务公
司总经理;2015年10月至今任本公司副总经理。
孙郑岭:男,1966 年出生,中共党员,研究生学历,经济师,未持有本公司股份,未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历:
1988年1月至1991年12月任湖北省建设银行办公室秘书;1992年1月至1993年5
月在深圳机场公司修建部工作;1993年6月至2004年4月任深圳机场(集团)公司团委干
事、副书记、书记;2004年4月至2005年12月任深圳市机场(集团)有限公司人力资源
部副经理兼培训中心主任;2005年12月至2007年6月任深圳市机场国际航空销售有限公
司副总经理;2007年6月至2008年5月任深圳机场国际旅行社有限公司总经理;2008年5
月至2009年3月任本公司办公室主任;2009年3月至2010年11月任深圳市机场(集团)
有限公司办公室主任;2010年11月至2011年4月在本公司主持董事会办公室工作;2011
年4月至今任本公司董事会秘书;2014年3月至2017年8月任本公司副总经理。
史晓梅:女,1970年出生,本科学历,高级会计师,未持有本公司股份,未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司计划财务部总经理,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历:
1992年7月至1994年7月在江苏省扬州市财政局工作;1994年8月至1999年4月在
深圳市深茂集团有限公司财务部工作;1999年4月至2005年4月在深圳市机场(集团)有
限公司计划财务部财务管理科工作;2005年4月至2007年6月任深圳市机场(集团)有限
公司计划财务部会计管理助理经理;2007年6月至2009年10月任本公司计划财务部副部
长;2009年10月至今任本公司计划财务部总经理。
孙红琪:女,1969 年出生,中共党员,本科学历,经济师,未持有本公司股份,未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司审计法律部副总经理(主持工作),与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历:
1991年7月至1998年3月先后在深圳机场(集团)公司经营管理部、办公室、政策法
律室、审计法律室工作;1998年4月至2005年11月在本公司经营管理部工作,其中2002
年5月至2005年11月任本公司企业管理部法律事务室副主任;2005年11月至2011年10
月任本公司经营管理部法律事务经理; 2011年10月至今任本公司审计法律部副总经理。
最新评论